序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王逸怡 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李任华
|
|
2 |
王逸怡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乌海市恒兴冶炼有限责任公司 [退出]
|
王逸怡 [新增]
|
2 | 2019-10-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
应跃平
|
李任华
|
3 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
应跃平(执行董事,总经理), [退出]应伟毅(监事) [退出]
|
王逸怡(监事), [新增]李任华(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2019-10-28 | 章程备案 |
|
|
5 | 2015-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
应伟毅
|
应跃平
|
6 | 2015-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
应伟毅应跃平
|
应伟毅应跃平
|
7 | 2015-08-17 | 法定代表人 |
应伟毅
|
应跃平
|
8 | 2014-12-12 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:周娜 身
|
9 | 2014-12-12 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:周娜
身 [新增]
|
10 | 2014-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李长胜 [退出]王来琪 [退出]杨树林 [退出]赵文彪 [退出]赵云峰 [退出]朱福忠 [退出]
|
应伟毅 [新增]应跃平 [新增]
|