序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟延红 | 74.29255% | 372.8万 |
2 | 张绍勇 | 25.70745% | 129万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟延红
|
|
2 |
张绍勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌海市中恒机电设备有限责任公司五虎山分公司
|
陈伟光 | 2008-05-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-26 | 临时增加 |
|
|
2 | 2020-04-26 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-04-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2019-10-29 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-10-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
6 | 2017-01-20 | 经营范围 |
|
|
7 | 2014-12-01 | 联络员备案 |
|
|
8 | 2014-12-01 | 主管部门(出资人) |
|
|
9 | 2013-10-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
10 | 2013-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|