序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邬海洋 | 68% | 68万 |
2 | 傅伊兵 | 16% | 16万 |
3 | 郝丹阳 | 16% | 16万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邬海洋
|
|
2 |
傅伊兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-29 | 章程备案 |
|
|
2 | 2017-11-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2017-11-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
4 | 2017-11-23 | 经营范围 |
|
|
5 | 2017-06-26 | 经营范围 |
|
|
6 | 2016-04-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
7 | 2016-04-08 | 财务负责人变更 |
|
|
8 | 2016-04-08 | 住所/经营场所 |
|
|
9 | 2015-04-22 | 经营范围 |
|
|
10 | 2014-12-10 | 联络员备案 |
|
|