序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 84.48276% | 12250万 |
2 | 王祥 | 5.17241% | 750万 |
3 | 陈毅 | 5.17241% | 750万 |
4 | 薛金祥 | 5.17241% | 750万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫世斌
|
|
2 |
马文华
|
|
3 |
王祥
|
|
4 |
薛金祥
|
|
5 |
陈毅
|
|
6 |
龚晓玲
|
|
7 |
田增强
|
|
8 |
马文利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘军
|
闫世斌
|
2 | 2022-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈毅龚晓玲霍娟娟刘军 [退出]刘军 [退出]马文华马文利田增强王祥薛金祥
|
陈毅龚晓玲霍娟娟马文华马文利田增强王祥薛金祥闫世斌 [新增]
|
3 | 2022-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈毅,龚晓玲,霍娟娟,刘军,刘军,马文华,马文利,田增强,王祥,薛金祥
|
陈毅,龚晓玲,霍娟娟,马文华,马文利,田增强,王祥,薛金祥,闫世斌
|
4 | 2022-10-12 |
|
*****3
|
|
5 | 2022-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘军
|
闫世斌
|
6 | 2018-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马文利(监事),陈毅(董事),龚晓玲(监事),马文华(董事),任治国(董事长,经理),田增强(监事),王祥(董事),薛金祥(董事)
|
刘军(经理,董事长),马文利(监事会主席),陈毅(董事),龚晓玲(监事),马文华(董事),田增强(监事),王祥(董事),薛金祥(董事)
|
7 | 2018-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马文利(监事),陈毅(董事),龚晓玲(监事),马文华(董事),任治国(董事长,经理), [退出]田增强(监事),王祥(董事),薛金祥(董事)
|
刘军(经理,董事长), [新增]马文利(监事会主席),陈毅(董事),龚晓玲(监事),马文华(董事),田增强(监事),王祥(董事),薛金祥(董事)
|
8 | 2018-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任治国
|
刘军
|
9 | 2018-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任治国
|
刘军
|
10 | 2017-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈毅,王祥,薛金祥,张海云
|
陈毅,王祥,薛金祥
|