序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方勇 | 90% | 45万 |
2 | 殷奇志 | 10% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方勇
|
|
2 |
刘军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌海市安泰交通设施有限责任公司机动车驾驶员培训学校
|
张胜利 | 2004-05-11 |
2 |
乌海市安泰交通设施有限责任公司机动车驾驶员适应性检测站
|
樊忠厚 | 2004-05-10 |
3 |
乌海市安泰交通设施有限责任公司交通设施器材厂
|
段新 | 2004-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周宏瑞 [退出]刘广彦 [退出]
|
殷奇志 [新增]方勇 [新增]
|
2 | 2020-08-19 | 行业门类变更 |
租赁和商务服务业
|
科学研究、技术服务和地质勘查业
|
3 | 2020-08-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:机动车驾驶员培训、机动车驾驶员适应性人体检测(仅限分支机构经营);住宿(有效期至2018年11月12日);中餐(有效期至2017年12月14日)。 一般经营项目:交通设施、汽车牌照制作、翻修、喷漆(门板、字号)、道路标线施划、照相、汽车美容、停车场服务、汽车玻璃防盗喷号、打字、复印、代理机动车驾驶员及机动车相关业务;销售:汽车配件、百货、建筑材料、钢材、消防器材
|
机动车驾驶员培训、机动车驾驶员适应性人体检测(仅限分支机构经营);交通设施、汽车牌照制作、翻修、喷漆(门板、字号)、道路标线施划、照相、汽车美容、停车场服务、汽车玻璃防盗喷号、打字、复印、代理机动车驾驶员及机动车相关业务;销售:汽车配件、百货、建筑材料、钢材、消防器材。
|
4 | 2020-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周宏瑞
|
方勇
|
5 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周宏瑞(执行董事,经理), [退出]刘广彦(监事) [退出]
|
刘军(监事), [新增]方勇(经理,执行董事) [新增]
|
6 | 2020-08-19 | 行业代码变更 |
知识产权服务
|
专业技术服务业
|
7 | 2020-08-19 | 章程备案 |
|
|