序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛志军 | 100% | 600.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛志云
|
|
2 |
于向生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-12-15至2018-12-14
|
2008-12-15至长期
|
2 | 2015-01-20 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:和占军
|
3 | 2015-01-20 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:和占军 [新增]
|
4 | 2014-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛志军
|
薛志云
|
5 | 2014-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛志军 [退出]于向生
|
薛志云 [新增]于向生
|
6 | 2014-07-18 | 法定代表人 |
薛志军
|
薛志云
|