序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田磊 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田磊
|
|
2 |
赵秀芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
15年(2007-02-01-2022-01-31)
|
长期
|
2 | 2022-01-20 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2017-03-07 | 联络员备案 |
|
田磊
|
4 | 2017-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵秀芝
|
田磊
|
5 | 2017-03-07 | 财务负责人变更 |
|
田磊
|
6 | 2017-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁强 [退出]田玉奎 [退出]赵秀芝
|
田磊 [新增]赵秀芝
|
7 | 2017-03-07 | 主管部门(出资人) |
|
田磊
|
8 | 2017-03-07 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
9 | 2017-03-07 | 法定代表人 |
赵秀芝
|
田磊
|
10 | 2017-03-07 | 自然人股东 |
丁强 [退出]孙全德 [退出]田玉奎 [退出]赵秀芝 [退出]
|
田磊 [新增]
|