序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海英 | 100% | 3000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王海英
|
|
2 |
丁明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赤峰市羴味斋餐饮服务有限责任公司红山区第三分公司
|
丁宝成 | 2019-07-09 |
2 |
赤峰市羴味斋餐饮服务有限责任公司红山区第二分公司
|
丁宝娟 | 2019-07-02 |
3 |
赤峰市羴味斋餐饮服务有限责任公司第一分公司
|
杨清山 | 2016-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
餐饮服务、卷烟零售、雪茄烟零售;焙烤食品制作、销售;肉制品加工、销售;饮料加工、销售;罐头食品制造、销售。
|
餐饮服务、卷烟零售、雪茄烟零售;焙烤食品制作、销售;肉制品加工、销售;饮料加工、销售;罐头食品制造、销售;食品经营。
|
2 | 2019-07-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:餐饮服务、卷烟零售、雪茄烟零售
|
餐饮服务、卷烟零售、雪茄烟零售;焙烤食品制作、销售;肉制品加工、销售;饮料加工、销售;罐头食品制造、销售。
|
3 | 2018-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨清山
|
王海英
|
4 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁明(监事),杨清山(经理,执行董事) [退出]
|
丁明(监事),王海英(经理,执行董事) [新增]
|
5 | 2017-03-14 | 财务负责人变更 |
|
李洪娜
|
6 | 2017-03-14 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:餐饮服务、卷烟零售、雪茄烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|