序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄靖 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄秀国
|
|
2 |
黄靖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄秀国(执行董事,经理),张凤国(监事) [退出]
|
黄秀国(执行董事,经理),黄靖(监事) [新增]
|
2 | 2017-07-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
3 | 2017-07-03 | 住所/经营场所 |
|
赤峰市松山区松山物流园区五金机电城15#010122
|
4 | 2014-10-22 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:欧文杰
|
5 | 2014-10-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-10-21 至 2014-10-20
|
2004-10-21 至 长期
|
6 | 2014-10-22 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:欧文杰 [新增]
|
7 | 2014-10-22 | 营业期限 |
2014-10-20
|
|
8 | 2013-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩柏斌 [退出]张凤国
|
黄秀国 [新增]张凤国
|
9 | 2013-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩柏斌
|
黄秀国
|
10 | 2012-03-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古兴业集团股份有限公司 [退出]
|
|