序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国城矿业股份有限公司 | 65% | 8554万 |
2 | 李振水 | 30% | 3948.0万 |
3 | 李汭洋 | 5% | 658.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘华武
|
|
2 |
吴林川
|
|
3 |
李振水
|
|
4 |
郭巍
|
|
5 |
郝国政
|
|
6 |
张峰
|
|
7 |
郭玉银
|
|
8 |
李志永
|
|
9 |
吴斌鸿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
应春光
|
刘华武
|
2 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭巍(董事),张峰(董事),李振水(副董事长),郭玉银(监事会主席),李志永(监事),应春光(董事长,总经理), [退出]吴斌鸿(监事),李伍波(董事) [退出]
|
郭巍(董事),张峰(董事),李振水(副董事长),郭玉银(监事会主席),李志永(监事),吴林川(董事长), [新增]刘华武(总经理), [新增]郝国政(董事), [新增]吴斌鸿(监事)
|
3 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李讷洋(董事长), [退出]郑广瑞(董事), [退出]张立柱(监事), [退出]李振斌(董事), [退出]李树龙(经理) [退出]
|
郭巍(董事), [新增]张峰(董事), [新增]李振水(副董事长), [新增]郭玉银(监事会主席), [新增]李志永(监事), [新增]应春光(总经理,董事长), [新增]吴斌鸿(监事), [新增]李伍波(董事) [新增]
|
4 | 2021-03-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李汭洋李振斌 [退出]李振水
|
李汭洋李振水国城矿业股份有限公司 [新增]
|
5 | 2021-03-12 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-03-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
其他有限责任公司(1190)
|
7 | 2021-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李树龙
|
应春光
|
8 | 2018-11-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:铅、锌、银矿采选(许可证有效期至2017年10月30日); 一般经营项目:矿产品销售;(以下分公司经营)银冶炼、加工销售
|
许可经营项目:无, 一般经营项目:铅、锌、银矿采选(凭许可证在有效期内经营);矿产品销售;(以下分公司经营)银冶炼、加工、销售。
|
9 | 2016-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李树龙李振水 [退出]张立柱
|
李树龙李振斌 [新增]李讷洋 [新增]张立柱郑广瑞 [新增]
|
10 | 2016-09-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
01
|
1
|