序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-03 | 负责人 |
张东娜
|
孙明泉
|
2 | 2015-12-01 | 财务负责人变更 |
|
孟凌旭
|
3 | 2015-12-01 | 负责人 |
孙明泉
|
张东娜
|
4 | 2014-11-14 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张东娜
|
5 | 2014-11-14 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:张东娜 [新增]
|
6 | 2014-10-11 | 负责人 |
谭鹤玮
|
孙明泉
|