序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 55% | 5500.0万 |
2 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 15% | 1500.0万 |
3 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 15% | 1500.0万 |
4 | 内蒙古双欣资源控股有限公司 | 15% | 1500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永龙
|
|
2 |
张子清
|
|
3 |
郝瑞军
|
|
4 |
王清芳
|
|
5 |
刘春林
|
|
6 |
苏东
|
|
7 |
边丽娜
|
|
8 |
赵书明
|
|
9 |
张威
|
|
10 |
王登飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事),张威(监事),王永龙(经理),赵书明(监事),刘春林(董事),郝瑞军(董事),苏东(董事),张子清(董事长), [退出]王清芳(董事),张彦雄(监事)
|
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事),张威(监事),王永龙(经理),赵书明(监事),刘春林(董事),郝瑞军(董事),苏东(董事),张奋忠(董事长), [新增]王清芳(董事),张彦雄(监事)
|
2 | 2021-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事),张威(监事),王永龙(经理),赵书明(监事),刘春林(董事),苏东(董事),张子清(董事长),王清芳(董事),张彦雄(监事),张飞雄(董事) [退出]
|
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事),张威(监事),王永龙(经理),赵书明(监事),刘春林(董事),郝瑞军(董事), [新增]苏东(董事),张子清(董事长),王清芳(董事),张彦雄(监事)
|
3 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事),张威(监事),赵书明(监事),刘春林(董事),苏东(董事),张子清(总经理,董事长),王清芳(董事),张彦雄(监事),张飞雄(董事)
|
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事),张威(监事),王永龙(经理), [新增]赵书明(监事),刘春林(董事),苏东(董事),张子清(董事长),王清芳(董事),张彦雄(监事),张飞雄(董事)
|
4 | 2021-02-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张子清
|
王永龙
|
5 | 2019-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边丽娜(监事),赵书明(监事),刘春林(董事),苏东(董事),赵双喜(监事), [退出]阿拉腾图娅(监事), [退出]张子清(总经理,董事长),王清芳(董事),张飞雄(董事),何洋(监事) [退出]
|
边丽娜(监事会主席,监事),王登飞(监事), [新增]张威(监事), [新增]赵书明(监事),刘春林(董事),苏东(董事),张子清(总经理,董事长),王清芳(董事),张彦雄(监事), [新增]张飞雄(董事)
|
6 | 2018-12-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:白酒生产、销售。 一般经营项目:无
|
许可经营项目:白酒、配制酒生产、销售。 一般经营项目:无
|
7 | 2016-01-05 | 其他事项备案 |
2015-11-24
|
2016-01-05
|
8 | 2016-01-05 | 经营范围 |
许可经营项目:筹建。 一般经营项目:无
|
许可经营项目:白酒生产、销售。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2015-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁国梅 [退出]王敏 [退出]
|
阿拉腾图娅 [新增]边丽娜 [新增]何洋 [新增]刘春林 [新增]苏东 [新增]王清芳 [新增]张飞雄 [新增]张子清 [新增]赵书明 [新增]赵双喜 [新增]
|
10 | 2015-05-19 | 企业类型变更 |
1152
|
1180
|