序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫皓 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫皓
|
|
2 |
于海芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘士蕾 [退出]
|
闫皓 [新增]
|
2 | 2020-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海芬(监事),刘士蕾(经理,执行董事) [退出]
|
于海芬(监事),闫皓(经理,执行董事) [新增]
|
3 | 2020-03-04 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-03-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘士蕾
|
闫皓
|
5 | 2019-12-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
机械设备、冶炼设备、钢结构、化工设备、管道、常压锅炉制作安装销售及维修。
|
机械设备、冶炼设备、钢结构、化工设备、管道、常压锅炉制作安装销售及维修;五金交电、建材销售。
|
6 | 2019-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘新杰 [退出]于海芬 [退出]
|
刘士蕾 [新增]
|
7 | 2019-09-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
8 | 2019-09-06 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘新杰
|
刘士蕾
|
10 | 2018-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海芬(监事),刘新杰(经理,执行董事) [退出]
|
于海芬(监事),刘士蕾(经理,执行董事) [新增]
|