序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢春光 | 97.5% | 1170.0万 |
2 | 郝英娣 | 2.5% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢春光
|
|
2 |
郝英娣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲍显辉 [退出]郝英娣
|
郝英娣卢春光 [新增]
|
2 | 2015-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
鲍显辉
|
卢春光
|
3 | 2015-04-29 | 法定代表人 |
鲍显辉
|
卢春光
|
4 | 2014-04-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-07-13 至 2014-07-12
|
2004-07-13 至 长期
|
5 | 2014-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢春光
|
鲍显辉
|
6 | 2014-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝英娣卢春光 [退出]
|
鲍显辉 [新增]郝英娣
|
7 | 2014-04-24 | 法定代表人 |
卢春光
|
鲍显辉
|
8 | 2014-04-24 | 营业期限 |
2014-07-12
|
|
9 | 2012-08-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
彩板钢结构及附属产品的生产、销售;彩板钢结构安装、施工。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:彩板钢结构及附属产品的生产、销售;彩板钢结构安装、施工;金银饰品销售。
|
10 | 2009-04-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100.0000
|
1200( + 1100% )
|