序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白海峰 | 100% | 125.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白海峰
|
|
2 |
李志艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
2 | 2018-04-11 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-04-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周晓文
|
白海峰
|
4 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白海峰(监事),周晓文(经理) [退出]
|
白海峰(执行董事,经理),李志艳(监事) [新增]
|
5 | 2018-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周晓文 [退出]白海峰史玉柱 [退出]
|
白海峰
|
6 | 2017-08-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
125( + 25% )
|
7 | 2017-08-30 | 自然人股东 |
白海峰周晓文
|
白海峰史玉柱 [新增]周晓文
|
8 | 2016-11-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
1
|
1
|
9 | 2016-11-16 | 住所/经营场所 |
宁城县天义镇长青路中段东侧友谊路西(友谊小区商住楼3#-1-104室)
|
宁城县必斯营子镇必斯营子村
|