序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丛国友(负责人) [退出]
|
丛培亮(负责人) [新增]
|
2 | 2018-03-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丛国友
|
丛培亮
|
3 | 2016-06-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-12-08 至 2015-12-08
|
2005-12-08 至 长期
|
4 | 2016-06-17 | 财务负责人 |
|
马广志
|
5 | 2016-06-17 | 营业期限 |
2015-12-08
|
|
6 | 2016-06-17 | 负责人 |
刘永强
|
丛国友
|