序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-05 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(2200)
|
股份有限公司分公司(非上市)(2220)
|
2 | 2018-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苏存孝
|
刘思言
|
3 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏存孝(负责人) [退出]
|
刘思言(负责人) [新增]
|
4 | 2016-04-18 | 财务负责人 |
|
魏海轩
|
5 | 2016-04-18 | 负责人 |
张广文
|
苏存孝
|
6 | 2014-10-30 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李东升
|
7 | 2014-01-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
赤峰市红山区园林路宝鼎大厦一楼
|
内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街东段第四中学路南
|
8 | 2014-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐廷尊
|
张广文
|
9 | 2012-02-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩晓明
|
徐廷尊
|
10 | 2011-06-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张向阳
|
韩晓明
|