序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘晓彬
|
陈洪涛
|
2 | 2020-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曾茂军
|
刘晓彬
|
3 | 2020-10-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电影放映;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、自制饮品制售、其他类食品制售;音像制品、图书零售;与电影有关的工艺美术品、文化用品、服装、玩具、饰品的销售;广告业;场租会议服务;展览展示服务;餐饮服务。
|
电影放映;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、自制饮品制售、其他类食品制售;音像制品、图书零售;与电影有关的工艺美术品、文化用品、服装、玩具、饰品的销售;广告业;场租会议服务;展览展示服务;餐饮服务;劳保用品销售。
|
4 | 2018-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张霖(负责人) [退出]
|
曾茂军(负责人) [新增]
|
5 | 2018-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张霖
|
曾茂军
|