序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘艳梅
|
王有德
|
2 | 2021-05-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
化肥、农膜、中小型农牧业机械及零部件、农用建材、农副土特产品、畜产品、仓储
|
化肥、农药、农膜、饲料、农牧业机械及零部件、建筑材料、农副土特产品销售;冷库服务(需要前置审批许可的事项除外);仓储;农副产品加工;农畜产品收购及销售;自有房地产经营活动。
|
3 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
|
04767888
|
4 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
|
王晓辉
|
5 | 2017-05-09 | 主管部门(出资人) |
|
王晓辉
|
6 | 2017-05-09 | 主管部门(出资人) |
|
04767888
|
7 | 2017-05-09 | 财务负责人变更 |
|
王晓辉
|
8 | 2017-05-09 | 负责人 |
李长胜
|
刘艳梅
|
9 | 2014-10-09 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李长胜
|
10 | 2014-10-09 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:李长胜 [新增]
|