序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宝山 | 60% | 30.0万 |
2 | 王彬彬 | 40% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝山
|
|
2 |
王彬彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
白淑贤 [退出]王宝山
|
王宝山王彬彬 [新增]
|
2 | 2019-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白淑贤(监事), [退出]王宝山(总经理,执行董事)
|
王宝山(执行董事,总经理),王彬彬(监事) [新增]
|
3 | 2019-08-06 | 章程备案 |
|
|
4 | 2014-12-18 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王宝山
|
5 | 2014-12-18 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:王宝山 [新增]
|
6 | 2012-09-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王宝山
|
白淑贤, [新增]王宝山
|
7 | 2012-09-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
8 | 2012-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王宝山王玉山 [退出]
|
白淑贤 [新增]王宝山
|
9 | 2012-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
付宝英
|
王宝山
|
10 | 2012-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付宝英 [退出]王宝山
|
王宝山王玉山 [新增]
|