序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢建忠 | 38.9555% | 38.9555万 |
2 | 李东 | 34% | 34.0万 |
3 | 陈贵仁 | 16.8076% | 16.8076万 |
4 | 滕飞 | 8.6225% | 8.6225万 |
5 | 韩军 | 0.9% | 0.9万 |
6 | 王晓东 | 0.7144% | 0.7144万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈贵仁
|
|
2 |
韩军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建忠(执行董事,经理), [退出]陈贵仁(监事)
|
陈贵仁(执行董事,经理),韩军(监事) [新增]
|
2 | 2022-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢建忠
|
陈贵仁
|
3 | 2021-12-24 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韩军0.9万,陈贵仁9.7487万, [退出]谢建忠38.9555万,李东34.万,王晓东0.7144万,腾飞4.517万, [退出]李影4.1055万, [退出]朱兴国7.0589万 [退出]
|
韩军0.9万,陈贵仁16.8076万, [新增]谢建忠38.9555万,李东34.万,王晓东0.7144万,滕飞8.6225万 [新增]
|
5 | 2019-01-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2000-01-31至2019-02-25
|
2000-01-31至长期
|
6 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建忠(经理,执行董事),陈贵仁(监事),谢建忠(经理,执行董事)
|
谢建忠(执行董事,经理),陈贵仁(监事)
|
7 | 2017-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卜广文 [退出]李东 [退出]裴卫军 [退出]谢建忠朱兴国 [退出]
|
陈贵仁 [新增]谢建忠
|
8 | 2017-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李东
|
谢建忠
|
9 | 2017-03-23 | 自然人股东 |
白桂华 [退出]卜广文 [退出]陈贵仁费晓梅 [退出]韩军胡金龙 [退出]李东李影毛凤贤 [退出]裴卫军 [退出]孙继英 [退出]腾飞王晓东谢建忠于凤 [退出]张秀荣 [退出]张玉杰 [退出]朱兴国
|
陈贵仁韩军李东李影腾飞王晓东谢建忠朱兴国
|
10 | 2017-03-23 | 法定代表人 |
李东
|
谢建忠
|