序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于洪英 | 50% | 250.0万 |
2 | 于洪杰 | 40% | 200.0万 |
3 | 于德龙 | 10% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于洪英
|
|
2 |
于洪杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-04-08至2021-04-07
|
2011-04-08至长期
|
2 | 2016-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于德龙
|
于洪英
|
3 | 2016-12-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300
|
500( + 66.66667% )
|
4 | 2016-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷志伟 [退出]于德龙 [退出]于洪英
|
于洪杰 [新增]于洪英
|
5 | 2016-12-14 | 法定代表人 |
于德龙
|
于洪英
|
6 | 2016-12-14 | 自然人股东 |
于德龙于洪杰于洪英
|
于德龙于洪杰于洪英
|
7 | 2016-12-14 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:钢结构、抑尘网、彩钢加工及销售;门窗制作及安装;电机修理、机械加工;苯板、装潢材料、建筑材料销售。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:钢结构及彩钢的制作加工及销售、安装工程;门窗的制作及安装工程;苯板、装潢材料、建筑材料销售;抑尘网安装销售、电机修理、机械加工、保温防腐工程。
|
8 | 2014-10-27 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:于洪杰
|