序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王福琴 | 50% | 10.5万 |
2 | 王丹 | 50% | 10.5万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王芳 [退出]王福琴
|
王福琴王丹 [新增]
|
2 | 2020-08-10 | 联络员备案 |
王芳
|
王丹
|
3 | 2020-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王芳
|
王丹
|
4 | 2020-08-10 | 章程备案 |
|
|
5 | 2015-03-12 | 联络员备案 |
姓名:王敏 身
|
姓名:王芳 身
|
6 | 2015-03-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-05-12 至 2013-06-22
|
2005-05-12 至 长期
|
7 | 2015-03-12 | 合伙期限 |
2013-06-22
|
|
8 | 2015-01-21 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王敏 身
|