序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何兴安 | 95.3% | 95.3万 |
2 | 杨成 | 4.7% | 4.7万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何兴安
|
|
2 |
杨成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:加工肉制品(酱、卤肉制品加工)(在许可有效期内经营)。 一般经营项目:无
|
许可经营项目:加工、销售肉制品。
|
2 | 2019-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丰兴霞
|
何兴安
|
3 | 2019-03-18 | 章程备案 |
股东:丰兴霞于2012年6月20日实缴出资人民币95.3万元、出资方式:货币 股东:杨成于20...
|
股东:何兴安于2012年6月20日实缴出资人民币95.3万元、出资方式:货币 股东:杨成于20...
|
4 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨成(监事),丰兴霞(经理,执行董事) [退出]
|
杨成(监事),何兴安(经理,执行董事) [新增]
|
5 | 2019-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨成丰兴霞 [退出]
|
杨成何兴安 [新增]
|
6 | 2019-01-16 | 章程备案 |
10万
|
100万
|
7 | 2019-01-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10万元
|
100万元( + 900% )
|
8 | 2019-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丰兴霞杨成
|
杨成丰兴霞
|
9 | 2014-10-22 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:丰兴霞
|
10 | 2014-10-22 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:丰兴霞 [新增]
|