序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深能北方能源控股有限公司 | 100% | 3500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李雪东
|
|
2 |
孟庆全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑凯(监事)
|
李雪东(执行董事)
|
2 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆全 监事郑凯 经理,执行董事 [退出]
|
李雪东 经理,执行董事 [新增]孟庆全 监事
|
3 | 2019-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭钧(监事), [退出]郑凯(经理,执行董事)
|
孟庆全(监事), [新增]郑凯(经理,执行董事)
|
4 | 2017-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭钧(监事)郑凯(执行董事,经理)
|
谭钧(监事)郑凯(执行董事,经理)
|
5 | 2017-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李英峰
|
郑凯
|
6 | 2017-11-27 | 法定代表人 |
李英峰(中华人民共和国居民身份证,*****3)
|
郑凯(中华人民共和国居民身份证,*****6)
|
7 | 2017-11-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000
|
3500( + 75% )
|
8 | 2017-11-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深能北方能源控股有限公司 出资 2000万
|
深能北方能源控股有限公司 出资 3500万
|
9 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李英峰(执行董事,经理) [退出]谭钧(监事)
|
谭钧(监事)郑凯(执行董事,经理) [新增]
|
10 | 2016-05-11 | 联络员备案 |
|
任剑锋
|