序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿树明 | 98.35714% | 34425.0万 |
2 | 张宏军 | 1.64286% | 575.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宏军
|
|
2 |
耿泽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
耿泽出资500万,耿树明出资4500万 [退出]
|
耿树明 [新增]张宏军 [新增]
|
2 | 2020-06-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
20000万元
|
35000万元( + 75% )
|
3 | 2020-06-19 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-06-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
耿树明张宏军
|
耿树明张宏军
|
5 | 2018-11-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
耿树明张宏军
|
耿树明张宏军
|
6 | 2018-11-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000万元
|
20000万元( + 300% )
|
7 | 2018-11-16 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-11-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
耿树明
|
张宏军
|
9 | 2018-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李为(董事), [退出]耿树明(经理,董事长), [退出]耿泽(监事)
|
张宏军(执行董事,经理), [新增]耿泽(监事)
|
10 | 2014-12-01 | 其他事项备案 |
2014-08-11
|
2014-12-01
|