序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏茂胜 | 51% | 7650.0万 |
2 | 黄永建 | 49% | 7350.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄永建
|
|
2 |
马先胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏茂胜
|
黄永建
|
2 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马先胜(监事),魏茂胜(经理,执行董事) [退出]
|
黄永建(执行董事,经理), [新增]马先胜(监事)
|
3 | 2018-02-05 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-02-02 | 行业代码变更 |
金属门窗制造
|
燃气生产和供应业
|
5 | 2018-02-02 | 行业门类变更 |
农、林、牧、渔业
|
电力、燃气及水的生产和供应业
|
6 | 2018-02-02 |
农、林、牧、渔业
|
电力、燃气及水的生产和供应业
|
|
7 | 2018-02-02 |
金属门窗制造
|
燃气生产和供应业
|
|
8 | 2018-02-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马凛 [退出]魏茂胜
|
魏茂胜黄永建 [新增]
|
9 | 2018-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王焕民(监事), [退出]魏茂胜(执行董事)
|
马先胜(监事), [新增]魏茂胜(执行董事,经理)
|
10 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
王焕民
|
魏茂胜
|