序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古欣盛光伏科技有限公司 | 100% | 10000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩少峰
|
|
2 |
洪世贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
韩少峰 经理,执行董事 [新增]洪世贤 监事
|
3 | 2020-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
韩少峰(执行董事)
|
4 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
高洪欣 经理,执行董事洪世贤 监事 [新增]
|
5 | 2019-03-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
高洪欣
|
6 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王小曼(监事),高洪欣(经理,执行董事) [新增]
|
7 | 2018-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
郭龙为
|
8 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王小曼(监事),郭龙为(经理,执行董事) [新增]
|
9 | 2016-08-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
10000( + 25% )
|
10 | 2016-08-24 | 法人股东 |
|
内蒙古欣盛光伏科技有限公司
|