序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
文国良
|
蔡桂玲
|
2 | 2021-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡桂玲
|
文国良
|
3 | 2018-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柳春艳
|
蔡桂玲
|
4 | 2018-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳春艳(负责人) [退出]
|
蔡桂玲(负责人) [新增]
|
5 | 2017-07-05 | 负责人 |
杨文杰
|
柳春艳
|
6 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡桂玲
|
文国良
|
|
7 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柳春艳
|
蔡桂玲
|
|
8 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳春艳(负责人)
|
蔡桂玲(负责人)
|
|
9 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨文杰
|
柳春艳
|
|
10 | 负责人 |
杨文杰
|
柳春艳
|