序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史靖 | 90% | 450.0万 |
2 | 史治**** | 5% | 25万 |
3 | 张军 | 5% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史治****
|
|
2 |
张军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张军, [退出]刘喜荣, [退出]史靖 [退出]
|
张军25.万, [新增]史靖450.万, [新增]史治****25.万 [新增]
|
2 | 2018-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张军刘喜荣 [退出]史靖
|
张军史靖史治**** [新增]
|
3 | 2018-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘喜荣
|
史治****
|
4 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张军(监事),刘喜荣(经理,执行董事) [退出]
|
张军(监事),史治****(经理,执行董事) [新增]
|
5 | 2018-08-08 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-03-15 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-03-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
魏健坪 [退出]张军刘喜荣史靖
|
张军刘喜荣史靖
|
8 | 2017-10-11 | 自然人股东 |
侯春 [退出]刘喜荣史靖魏健坪张军
|
刘喜荣史靖魏健坪张军
|