序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺宏葳 | 80% | 44.0万 |
2 | 郝秀兰 | 20% | 11.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺宏葳
|
|
2 |
郝秀兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-11-19 至 2014-11-18
|
2004-11-19 至 长期
|
2 | 2014-11-14 | 营业期限 |
2014-11-18
|
|
3 | 2014-11-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:郭建忠
|
4 | 2014-11-13 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:郭建忠 [新增]
|