序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱武将 | 50% | 138.0万 |
2 | 周德锋 | 40% | 110.4万 |
3 | 庄金华 | 10% | 27.6万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱武雄
|
|
2 |
周德锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邱武将
|
邱武雄
|
2 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱武将(执行董事,经理),周德锋(监事)
|
邱武雄(执行董事,经理),周德锋(监事)
|
3 | 2019-03-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邱武将
|
邱武雄
|
4 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱武将(执行董事,经理), [退出]周德锋(监事)
|
邱武雄(执行董事,经理), [新增]周德锋(监事)
|
5 | 2018-03-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-03-23至2018-01-20
|
1999-03-23至2049-03-22
|
6 | 2018-03-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-03-23至2018-01-20
|
1999-03-23至2049-03-22
|
7 | 2018-02-02 | 行业门类变更 |
农、林、牧、渔业
|
采矿业
|
8 | 2018-02-02 | 行业代码变更 |
金属门窗制造
|
烟煤和无烟煤开采洗选
|
9 | 2014-12-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-03-23 至 2015-01-20
|
1999-03-23 至 2018-01-20
|
10 | 2014-12-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-03-23 至 2015-01-20
|
1999-03-23 至 2018-01-20
|