序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东久泰资本控股有限公司 | 47.15713% | 225689.28万 |
2 | 杭州普润星材股权投资合伙企业(有限合伙) | 17.85642% | 85459.02万 |
3 | 崔轶钧 | 7.88239% | 37724.34万 |
4 | 金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 6.57895% | 31486.18万 |
5 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 4.4362% | 21231.21万 |
6 | 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.72997% | 13065.36万 |
7 | 天泽吉富资产管理有限公司 | 2.48006% | 11869.31万 |
8 | 准格尔旗天行财富管理中心(有限合伙) | 2.14272% | 10254.87万 |
9 | 宁波华盖溢久股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.0555% | 9837.43万 |
10 | 北京信众信投资管理有限责任公司 | 1.58309% | 7576.52万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔轶钧
|
|
2 |
陈平进
|
|
3 |
陈伟森
|
|
4 |
郭冬伟
|
|
5 |
崔兴
|
|
6 |
崔连国
|
|
7 |
赵春艳
|
|
8 |
刘元华
|
|
9 |
周斌
|
|
10 |
郭维绪
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古久泰新材料科技股份有限公司北京分公司
|
刘元华 | 2021-03-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘永成(董事), [退出]崔兴(董事),周斌(董事),陈伟森(董事),陈平进(董事),赵春艳(监事会主席),崔轶钧(总经理,董事长),沙路芳(监事),崔连国(董事),刘元华(董事),郭冬伟(董事),马俊江(监事)
|
崔兴(董事),周斌(董事),陈伟森(董事),陈平进(董事),赵春艳(董事),崔轶钧(董事长,总经理),沙路芳(监事),崔连国(董事),刘元华(董事),郭冬伟(董事),马俊江(监事),郭维绪(监事,监事会主席) [新增]
|
2 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘永成(董事兼总经理),崔兴(董事),周斌(董事),陈伟森(董事),陈平进(董事),赵春艳(监事会主席),崔轶钧(董事),沙路芳(监事),崔连国(董事长),刘元华(董事),郭冬伟(董事),马俊江(监事)
|
刘永成(董事),崔兴(董事),周斌(董事),陈伟森(董事),陈平进(董事),赵春艳(监事会主席),崔轶钧(董事长,总经理),沙路芳(监事),崔连国(董事),刘元华(董事),郭冬伟(董事),马俊江(监事)
|
3 | 2021-12-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘永成
|
崔轶钧
|
4 | 2021-05-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
447103.7892万元
|
478589.9715万元( + 7.04225% )
|
5 | 2021-05-18 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢春泉(董事), [退出]刘永成(董事兼总经理),崔兴(董事),周斌(董事),陈伟森(董事),赵春艳(监事会主席),崔轶钧(董事),沙路芳(监事),崔连国(董事长),刘元华(董事),郭冬伟(董事),马俊江(监事)
|
刘永成(董事兼总经理),崔兴(董事),周斌(董事),陈伟森(董事),陈平进(董事), [新增]赵春艳(监事会主席),崔轶钧(董事),沙路芳(监事),崔连国(董事长),刘元华(董事),郭冬伟(董事),马俊江(监事)
|
7 | 2020-12-31 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-12-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
391960.878万元
|
447103.7892万元( + 14.06847% )
|
9 | 2020-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘永成
|
刘永成
|
10 | 2020-12-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-12-25至2053-12-24
|
2003-12-25至长期
|