序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 60% | 24000.0万 |
2 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 40% | 16000.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔增平
|
|
2 |
关霞
|
|
3 |
冯灵忠
|
|
4 |
杨东海
|
|
5 |
许金磊
|
|
6 |
吕会
|
|
7 |
居培
|
|
8 |
杨小凤
|
|
9 |
张海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨东海(董事),崔增平(董事长),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事), [退出]冯灵忠(董事),许金磊(董事,总经理),居培(监事会主席)
|
杨东海(董事),崔增平(董事长),张海(监事), [新增]关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),冯灵忠(董事),许金磊(总经理,董事),居培(监事会主席)
|
2 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨东海(董事),崔增平(董事长),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),冯灵忠(董事,总经理),王欢珍(其他人员), [退出]唐亮(董事), [退出]居培(监事会主席)
|
杨东海(董事),崔增平(董事长),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),冯灵忠(董事),许金磊(董事,总经理), [新增]居培(监事会主席)
|
3 | 2020-06-09 | 财务负责人 |
刘亚丽
|
吕剑轩
|
4 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨东海(董事),崔增平(董事长),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),冯灵忠(董事,总经理),王欢珍(其他人员),唐亮(董事), [退出]居培(监事会主席)
|
杨东海(董事),崔增平(董事长),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),冯灵忠(董事),王欢珍(其他人员),许金磊(总经理,董事), [新增]居培(监事会主席)
|
5 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨东海(董事),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),刘光杰(董事长), [退出]冯灵忠(董事,总经理),王欢珍(其他人员),唐亮(董事),赖永华(监事会主席) [退出]
|
杨东海(董事),崔增平(董事长), [新增]关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),冯灵忠(董事,总经理),王欢珍(其他人员),唐亮(董事),居培(监事会主席) [新增]
|
6 | 2019-08-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘光杰
|
崔增平
|
7 | 2019-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨东海(董事),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),刘光杰(董事长),冯灵忠(总经理),王欢珍(其他人员),董燕(董事), [退出]唐亮(董事),赖永华(监事会主席)
|
杨东海(董事),关霞(董事),吕会(副总经理),杨小凤(监事),张杰(监事),刘光杰(董事长),冯灵忠(董事,总经理),王欢珍(其他人员),唐亮(董事),赖永华(监事会主席)
|
8 | 2017-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹金荣 [退出]董燕冯灵忠关霞刘光杰吕会唐亮王欢珍杨东海杨小凤张杰
|
董燕冯灵忠关霞赖永华 [新增]刘光杰吕会唐亮王欢珍杨东海杨小凤张杰
|