序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟
|
|
2 |
黄林伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王敬飞
|
李伟
|
2 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢丽芬(监事), [退出]王敬飞(执行董事), [退出]郭卫林(经理) [退出]
|
黄林伟(监事), [新增]李伟(经理,执行董事) [新增]
|
3 | 2021-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
天津旭红供应链管理有限公司 [退出]
|
北京京能清洁能源电力股份有限公司 [新增]
|
4 | 2021-05-08 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-12-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东旭新能源投资有限公司 [退出]
|
天津旭红供应链管理有限公司 [新增]
|
6 | 2019-12-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭海兴
|
王敬飞
|
7 | 2019-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢丽芬(监事),常永强(经理), [退出]郭海兴(执行董事) [退出]
|
邢丽芬(监事),王敬飞(执行董事), [新增]郭卫林(经理) [新增]
|
8 | 2019-12-02 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-11-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古鄂托克前旗敖镇毛盖图东街(上海庙牧场集资楼)
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇二道川治沙站西100米院内
|
10 | 2017-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭春林 [退出]郭轩 [退出]李岩 [退出]
|
常永强 [新增]郭海兴 [新增]邢丽芬 [新增]
|