序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈敏学 | 93% | 930.0万 |
2 | 刘志刚 | 7% | 70.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雄
|
|
2 |
陈敏学
|
|
3 |
刘志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈敏学刘志刚
|
陈敏学刘志刚张雄 [新增]
|
2 | 2016-09-26 | 负责人变更 |
陈敏学 [退出]
|
张雄 [新增]
|
3 | 2016-09-26 | 其他事项备案 |
2016-06-15
|
2016-09-26
|
4 | 2016-09-26 | 法定代表人 |
陈敏学
|
张雄
|
5 | 2016-06-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-10-31 至 2016-12-24
|
2007-10-31 至 2036-12-31
|
6 | 2016-06-15 | 其他事项备案 |
2015-12-03
|
2016-06-15
|
7 | 2016-06-15 | 营业期限 |
2016-12-24
|
2036-12-31
|
8 | 2016-06-15 | 经营范围 |
许可经营项目:煤炭生产、销售。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭生产、销售(取得许可证后方可从事生产经营活动);土石方剥离。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2015-12-03 | 财务负责人变更 |
|
白帆
|
10 | 2015-12-03 | 其他事项备案 |
*****
|
*****F
|