序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 51% | 3060.0万 |
2 | 内蒙古大兴投资集团有限公司 | 49% | 2940.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭宝成
|
|
2 |
张拥军
|
|
3 |
郭利忠
|
|
4 |
温婷婷
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂
|
边然 | 2012-03-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张健军
|
郭宝成
|
2 | 2021-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古远兴能源股份有限公司3060.万, [退出]内蒙古大兴投资集团有限公司2940.万
|
鄂尔多斯市泉顺实业有限公司3060.万, [新增]内蒙古大兴投资集团有限公司2940.万
|
3 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张拥军(董事,经理),纪玉虎(监事), [退出]郭利忠(董事),张健军(董事长) [退出]
|
张拥军(董事,经理),郭利忠(董事),郭宝成(董事长), [新增]温婷婷(监事) [新增]
|
4 | 2021-12-21 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵国智
|
张健军
|
6 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
纪玉虎(监事),郭利忠(董事),赵国智(董事长), [退出]王玉祥(总经理,董事) [退出]
|
张拥军(董事,经理), [新增]纪玉虎(监事),郭利忠(董事),张健军(董事长) [新增]
|
7 | 2019-05-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
其他有限责任公司(1190)
|
8 | 2014-12-11 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:戴鹏程
|
9 | 2014-12-11 | 主管部门(出资人) |
姓名: 身份证
|
姓名:戴鹏程 [新增]
|