序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 95% | 2358.9545万 |
2 | 鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司 | 5% | 124.1555万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张乐
|
|
2 |
杨淑光
|
|
3 |
曹俊越
|
|
4 |
刘二占
|
|
5 |
张静
|
|
6 |
武园
|
|
7 |
塔拉
|
|
8 |
冯玉功
|
|
9 |
闫燕
|
|
10 |
刘树梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司124.1555万,内蒙古东源水利市政工程有限责任公司2358.9545万 [退出]
|
鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司124.1555万,内蒙古东源环保科技股份有限公司2358.9545万 [新增]
|
2 | 2022-09-15 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文龙(董事), [退出]张乐(经理,董事长),李瑞江(董事), [退出]闫燕(监事),王泳强(董事), [退出]杨淑光(董事),苏雅拉图(董事), [退出]刘树梅(监事),曹俊越(董事),冯玉功(监事会主席)
|
张乐(董事长,经理),闫燕(监事),武园(董事), [新增]杨淑光(董事),刘树梅(监事),曹俊越(董事),塔拉(董事), [新增]刘二占(董事), [新增]张静(董事), [新增]冯玉功(监事会主席)
|
4 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文龙(董事),张乐(董事长,经理),李瑞江(董事),闫燕(监事),杨淑光(董事),苏雅拉图(董事),刘树梅(监事),曹俊越(董事),刘二占(董事), [退出]冯玉功(监事会主席)
|
白文龙(董事),张乐(董事长,经理),李瑞江(董事),闫燕(监事),王泳强(董事), [新增]杨淑光(董事),苏雅拉图(董事),刘树梅(监事),曹俊越(董事),冯玉功(监事会主席)
|
5 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭爱雄(董事), [退出]白文龙(董事),张乐(经理,董事长),李瑞江(董事),闫燕(监事),杨淑光(董事),苏雅拉图(董事),刘树梅(监事),刘二占(董事),冯玉功(监事会主席)
|
白文龙(董事),张乐(经理,董事长),李瑞江(董事),闫燕(监事),杨淑光(董事),苏雅拉图(董事),刘树梅(监事),曹俊越(董事), [新增]刘二占(董事),冯玉功(监事会主席)
|
6 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭爱雄(董事),白文龙(董事),张乐(经理,董事长),李瑞江(董事),王石柱(董事), [退出]闫燕(监事),苏雅拉图(董事),刘树梅(监事),刘二占(董事),冯玉功(监事会主席)
|
郭爱雄(董事),白文龙(董事),张乐(经理,董事长),李瑞江(董事),闫燕(监事),杨淑光(董事), [新增]苏雅拉图(董事),刘树梅(监事),刘二占(董事),冯玉功(监事会主席)
|