序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:液化天然气零售(燃气经营许可证有效期至2020年04月21日)。 一般经营项目:无
|
液化天然气零售(取得许可证后方可从事经营活动)。
|
2 | 2020-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李岩
|
敬登峰
|
3 | 2020-09-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130)
|
其他有限责任公司分公司(2190)
|
4 | 2018-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靖向阳(负责人) [退出]
|
李岩(负责人) [新增]
|
5 | 2018-03-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
靖向阳
|
李岩
|
6 | 2015-08-31 | 其他事项备案 |
2014-11-24
|
2015-08-31
|
7 | 2015-08-31 | 业务范围变更 |
许可经营项目:液化天然气零售(危险化学品经营许可证有效期至2015年5月28日)。 一般经营项目:无。
|
许可经营项目:液化天然气零售(燃气经营许可证有效期至2020年04月21日)。 一般经营项目:无。
|
8 | 2014-11-05 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:宋萍 身
|
9 | 2014-11-05 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:宋萍
身 [新增]
|