序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘常宇 | 50% | 3250万 |
2 | 乔富军 | 50% | 3250万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔富军
|
|
2 |
刘常宇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司乌海分公司
|
布拉达 | 2010-01-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乔富军3075.58万, [退出]郭树成1030.85万, [退出]刘常宇2393.57万 [退出]
|
乔富军3250.万, [新增]刘常宇3250.万 [新增]
|
2 | 2021-12-23 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭树成
|
乔富军
|
4 | 2021-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔富军(监事),郭树成(经理,执行董事) [退出]
|
乔富军(执行董事,经理),刘常宇(监事) [新增]
|
5 | 2021-08-18 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-08-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乔富军2045.82万 [退出]郭树成1030.85万郭院佼1000.万 [退出]李志忠29.76万 [退出]刘常宇2393.57万
|
乔富军3075.58万 [新增]郭树成1030.85万刘常宇2393.57万
|
7 | 2021-07-23 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭树成(执行董事),苗清亮(监事), [退出]方有维(经理) [退出]
|
乔富军(监事), [新增]郭树成(经理,执行董事)
|
9 | 2021-07-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭树成1030.85万张萍494.93万 [退出]方有维626.5万 [退出]郭鹏1272.14万 [退出]高晓丽362.85万 [退出]张渊民626.5万 [退出]郭院佼1104.97万 [退出]朱建军362.86万 [退出]王铁52.2万 [退出]李建忠378.52万 [退出]李志忠29.76万苗清亮107.02万 [退出]杨志刚50.9万 [退出]
|
乔富军2045.82万 [新增]郭树成1030.85万郭院佼1000.万 [新增]李志忠29.76万刘常宇2393.57万 [新增]
|
10 | 2018-02-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭树成张萍方有维郭鹏高晓丽张渊民郭院佼朱建军王铁李建忠李志忠苗清亮杨志刚
|
郭树成张萍方有维郭鹏高晓丽张渊民郭院佼朱建军王铁李建忠李志忠苗清亮杨志刚
|