序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市中安和信科技有限公司 | 70% | 3500万 |
2 | 李建中 | 20% | 1000万 |
3 | 王利军 | 10% | 500万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建中
|
|
2 |
王利军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
其他有限责任公司(1190)
|
2 | 2021-04-28 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李建中王利军
|
鄂尔多斯市中安和信科技有限公司 [新增]李建中王利军
|
4 | 2016-11-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
01
|
1
|
5 | 2016-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建中刘义 [退出]
|
李建中王利军 [新增]
|
6 | 2016-11-15 | 住所/经营场所 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄南路30号聚能大厦七层
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区普惠路5号和谐雅苑高层5号楼4单元1007室
|
7 | 2016-11-15 | 自然人股东 |
李建中刘义 [退出]
|
李建中王利军 [新增]
|
8 | 2015-05-19 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:白文忠
|
9 | 2015-05-19 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:白文忠 [新增]
|
10 | 2012-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘江 [退出]刘义
|
李建中 [新增]刘义
|