序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王舸 | 91.66667% | 220.0万 |
2 | 孙福勇 | 6.25% | 15万 |
3 | 康慧平 | 2.08333% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙福勇
|
|
2 |
康慧平
|
|
3 |
王舸
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
康慧平王舸白文平 [退出]
|
孙福勇 [新增]康慧平王舸
|
2 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康慧平(监事),王舸(经理),白文平(执行董事) [退出]
|
孙福勇(执行董事), [新增]康慧平(监事),王舸(经理)
|
3 | 2018-10-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白文平
|
孙福勇
|
4 | 2018-10-24 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-10-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-01-15至2018-11-02
|
2001-01-15至2038-11-02
|
6 | 2017-07-20 | 财务负责人变更 |
|
孙清海
|
7 | 2017-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文平康慧平王舸
|
白文平康慧平王舸
|
8 | 2017-07-20 | 经营范围 |
屠宰猪、牛、羊,(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:屠宰猪、牛、羊(凭资质经营);肉制品加工与销售(凭资质经营)。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2009-11-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
240( + 380% )
|
10 | 2008-11-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-01-15 至 20050114
|
2001-01-15 至 2018-11-02
|