序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 褚凤双 | 90% | 1800.0万 |
2 | 褚凤红 | 10% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
褚凤双
|
|
2 |
褚凤红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
褚凤双(监事),褚凤红(经理,执行董事)
|
褚凤双(执行董事,经理),褚凤红(监事)
|
2 | 2020-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
褚凤红
|
褚凤双
|
3 | 2019-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜传舵
|
褚凤红
|
4 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜传舵(执行董事,经理), [退出]褚凤双(监事)
|
褚凤双(监事),褚凤红(经理,执行董事) [新增]
|
5 | 2016-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜传舵姜传舵佟雪 [退出]褚凤红 [退出]褚凤双
|
姜传舵褚凤双
|
6 | 2016-09-29 | 其他事项备案 |
2016-04-13
|
2016-09-29
|
7 | 2016-09-29 | 自然人股东 |
姜传舵 [退出]褚凤红褚凤双
|
褚凤红褚凤双
|
8 | 2016-04-13 | 财务负责人变更 |
|
郭艳玲
|
9 | 2016-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜传舵姜传奇 [退出]姜晓飞 [退出]褚凤红褚凤双
|
姜传舵姜传舵佟雪 [新增]褚凤红褚凤双
|
10 | 2016-04-13 | 其他事项备案 |
2014-08-19
|
2016-04-13
|