序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘晓彬
|
陈洪涛
|
2 | 2020-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曾茂军
|
刘晓彬
|
3 | 2020-10-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(2100)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)(2153)
|
4 | 2020-10-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电影放映、预包装食品 销售(含冷藏冷冻食品),自制饮品制售、其他类食品销售、音像制品、图书零售、与电影相关的工艺美术品、文化用品、服装、玩具、饰品的销售,展览展示服务、餐饮服务、广告业、场租会议服务
|
电影放映、预包装食品 销售(含冷藏冷冻食品),自制饮品制售、其他类食品销售、音像制品、图书零售、与电影相关的工艺美术品、文化用品、服装、玩具、饰品的销售,展览展示服务、餐饮服务、广告业、场租会议服务,劳保用品销售
|
5 | 2018-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张霖
|
曾茂军
|
6 | 2018-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张霖(负责人) [退出]
|
曾茂军(负责人) [新增]
|