序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-04 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)(2229)
|
股份有限公司分公司(非上市)(2220)
|
2 | 2019-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苗旭生
|
乔丽红
|
3 | 2018-05-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
扎兰屯市中央北路原钢铁厂办公楼
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市润腾家园二期6号楼
|
4 | 2016-07-21 | 联络员备案 |
|
苗婧
|
5 | 2016-07-21 | 联络员备案 |
|
3200023
|
6 | 2016-07-21 | 主管部门(出资人) |
|
3200023
|
7 | 2016-07-21 | 主管部门(出资人) |
|
苗婧
|
8 | 2016-07-21 | 财务负责人变更 |
|
苗婧
|