序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张晓平 | 100% | 20.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张晓平
|
|
2 |
钱朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩忠艳(执行董事)
|
张晓平(执行董事)
|
2 | 2021-12-03 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2021-12-03 | 联络员备案 |
刘忠鑫
|
张晓平
|
4 | 2021-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韩忠艳 出资 20 万
|
张晓平 出资 20 万
|
5 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩忠艳 经理,执行董事 [退出]钱朋 监事
|
钱朋 监事张晓平 经理,执行董事 [新增]
|
6 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢金鹏 经理,执行董事 [退出]钱朋 监事
|
韩忠艳 经理,执行董事 [新增]钱朋 监事
|
7 | 2021-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
卢金鹏 出资 20 万
|
韩忠艳 出资 20 万
|
8 | 2021-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢金鹏(执行董事)
|
韩忠艳(执行董事)
|
9 | 2021-08-17 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
10 | 2021-08-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20年(2010-12-20-2030-12-19)
|
长期
|