序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鞠凤利 | 11.8578% | 17.578万 |
2 | 巩永京 | 10.13222% | 15.02万 |
3 | 刘爱军 | 7.31921% | 10.85万 |
4 | 刘文彬 | 6.64463% | 9.85万 |
5 | 刘宏伟 | 5.18079% | 7.68万 |
6 | 王菲 | 4.50621% | 6.68万 |
7 | 蔡成文 | 4.32002% | 6.404万 |
8 | 刘大兴 | 4.01376% | 5.95万 |
9 | 富松 | 3.99285% | 5.919万 |
10 | 吴作君 | 3.84242% | 5.696万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鞠凤利
|
|
2 |
巩永京
|
|
3 |
刘文彬
|
|
4 |
刘爱军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
牙克石市林业液化气有限责任公司绰源配送站
|
李树山 | 2009-10-16 |
2 |
牙克石市林业液化气有限责任公司乌尔旗汉配送站
|
宋韬 | 2009-10-09 |
3 |
牙克石市林业液化气有限责任公司绰尔配送站
|
赵成金 | 2009-10-09 |
4 |
牙克石市林业液化气有限责任公司图里河供应站
|
张梦磊 | 2009-01-13 |
5 |
牙克石市林业液化气有限责任公司莫尔道嘎供应站
|
胡志军 | 2009-01-12 |
6 |
牙克石市林业液化气有限责任公司晋裕供应站
|
乔贵文 | 2007-09-13 |
7 |
牙克石市林业液化气有限责任公司博克图供应站
|
宋韬 | 2006-06-30 |
8 |
牙克石市林业液化气有限责任公司库都尔供应站
|
罗广伟 | 2006-06-29 |
9 |
牙克石市林业液化气有限责任公司乌尔旗汉供应站
|
贾荣利 | 2005-06-24 |
10 |
内蒙古大兴安岭林业液化气公司库都尔供应站
|
于冠福 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:液化石油气,液化气用具,金属材料,机械设备及配件,机电,建筑材料,化工,橡胶销售;液化气用具维修;物流配送;道路危险货物运输2.1、2.2、3类,房屋及场地租赁
|
许可经营项目:无 一般经营项目:液化石油气,液化气用具,金属材料,机械设备及配件,机电,建筑材料,化工,橡胶销售;液化气用具维修;物流配送;道路危险货物运输2.1、2.2、3类,房屋及场地租赁;天然气销售(凭资质经营)。
|
2 | 2016-12-19 | 经营范围 |
液化石油气,液化气用具,金属材料,机械设备及配件,机电,建筑材料,化工,橡胶销售;液化气用具维修;物流配送;道路危险货物运输2.1、2.2。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:液化石油气,液化气用具,金属材料,机械设备及配件,机电,建筑材料,化工,橡胶销售;液化气用具维修;物流配送;道路危险货物运输2.1、2.2、3类,房屋及场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
3 | 2016-06-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1992-11-13 至 2016-11-12
|
1992-11-13 至 2030-11-11
|
4 | 2016-06-22 | 营业期限 |
2016-11-12
|
2030-11-11
|
5 | 2016-01-26 | 财务负责人变更 |
|
刘宏伟
|
6 | 2016-01-26 | 自然人股东 |
蔡成文陈利富松巩永京鞠凤利李建伟梁孝君 [退出]刘爱军刘大兴刘浩刘宏伟刘文彬刘彦坤伦学兵孟宪卫曲永波任永霞宋景林王菲吴作君杨连君张玉东
|
蔡成文陈利富松巩永京鞠凤利李建伟梁孝站 [新增]刘爱军刘大兴刘浩刘宏伟刘文彬刘彦坤伦学兵孟宪卫曲永波任永霞宋景林王菲吴作君杨连君张玉东
|
7 | 2014-11-03 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:刘爱军
|
8 | 2014-11-03 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:刘爱军 [新增]
|
9 | 2007-06-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
80.2400
|
148.24( + 84.74576% )
|
10 | 2006-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王鑫
|
鞠凤利
|