序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海拉尔农垦(集团)有限责任公司 | 67.32515% | 400.45万 |
2 | 于波 | 3.68527% | 21.92万 |
3 | 张贵平 | 3.50034% | 20.82万 |
4 | 张海银 | 3.29354% | 19.59万 |
5 | 李云波 | 3.16577% | 18.83万 |
6 | 张青 | 2.86819% | 17.06万 |
7 | 颜广平 | 1.4963% | 8.9万 |
8 | 苗喜峰 | 1.40047% | 8.33万 |
9 | 陈永海 | 1.38702% | 8.25万 |
10 | 关明军 | 1.14829% | 6.83万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永清
|
|
2 |
李云波
|
|
3 |
郭海山
|
|
4 |
张克
|
|
5 |
孙德忠
|
|
6 |
张贵平
|
|
7 |
张清
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海拉尔农垦(集团)那吉屯农牧有限责任公司草原漠北分公司
|
郭海山 | 2011-11-01 |
2 |
海拉尔农垦(集团)那吉屯农牧有限责任公司康瑞分公司
|
张永江 | 2011-10-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-29 | 其他事项备案 |
2014-11-28
|
2015-06-29
|
2 | 2015-06-29 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:农业种植、牲畜饲养、加工及农畜产品的销售;速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】(限分支机构经营)。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:农业种植,蔬菜种植,种畜禽繁育,畜禽养殖;粮食烘干;农畜土特产品收购、加工、销售;速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】(限分支机构经营)。
|
3 | 2014-11-28 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王长国
|
4 | 2014-11-28 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:王长国 [新增]
|
5 | 2014-11-28 |
姓名: 身份证号: 联系电话:
|
姓名:王长国 身份证号:*****6 联系电话:*****
|
|
6 | 2012-09-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农业种植、牲畜饲养、加工及农畜产品的销售。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:农业种植、牲畜饲养、加工及农畜产品的销售;速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】(限分支机构经营)。
|
7 | 2012-09-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
阿荣旗那吉屯农场
|
呼伦贝尔阿荣旗那吉屯农场
|
8 | 2006-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭海山李云波孙德忠王永清张贵平张克张清
|
郭海山李云波孙德忠王永清张贵平张克张清
|
9 | 2006-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈永海顾永财关明军郭海山郭铁军焦福山李迎春李云波刘成林刘少俊孟庆福苗喜峰曲振革王敏王树成修文礼徐振斌颜广平于波张贵平张海银张克张青张志权
|
陈永海顾永财关明军郭海山郭铁军焦福山李迎春李云波刘成林刘少俊孟庆福苗喜峰曲振革王敏王树成修文礼徐振斌颜广平于波张贵平张海银张克张青张志权
|
10 | 2006-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
海拉尔农垦(集团)有限责任公司
|
海拉尔农垦(集团)有限责任公司
|