序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 根河市大林公共事业投资管理有限公司 | 51% | 23335.0356万 |
2 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司 | 49% | 22419.9362万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建增
|
|
2 |
魏涛
|
|
3 |
汪广慧
|
|
4 |
高福亭
|
|
5 |
高峰
|
|
6 |
毕晓旭
|
|
7 |
罗林
|
|
8 |
沈敬军
|
|
9 |
张治国
|
|
10 |
张晓芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
根河光明热电有限责任公司根河营业厅
|
罗林 | 2001-12-19 |
2 |
根和光明热电有限责任公司根河营业厅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李东和(监事), [退出]魏涛(执行董事,经理),王树彬(副总经理), [退出]孔凡山(副总经理), [退出]高峰(副总经理)
|
魏涛(董事长),高福亭(董事), [新增]高峰(董事),毕晓旭(董事), [新增]张晓芳(监事), [新增]王建增(董事长), [新增]罗林(董事), [新增]张治国(监事), [新增]沈敬军(监事会主席), [新增]汪广慧(董事) [新增]
|
2 | 2018-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏涛
|
王建增
|
3 | 2018-12-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
其他有限责任公司(1190)
|
4 | 2018-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
45754.9534万元
|
45754.971781万元( + 0.00004% )
|
5 | 2018-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司
|
根河市大林公共事业投资管理有限公司 [新增]呼伦贝尔安泰热电有限责任公司
|
6 | 2018-12-28 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司
|
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司
|
8 | 2018-08-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
21754.9534万元
|
45754.9534万元( + 110.3197% )
|
9 | 2018-08-28 | 章程备案 |
|
|
10 | 2018-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李智滨(执行董事,经理), [退出]姜建军(执行董事,经理), [退出]李东和(监事),王树彬(副总经理),孔凡山(副总经理),高峰(副总经理)
|
李东和(监事),魏涛(经理,执行董事), [新增]王树彬(副总经理),孔凡山(副总经理),高峰(副总经理)
|