序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华能内蒙古东部能源有限公司 | 100% | 86578.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彦君
|
|
2 |
沈敬军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂营业厅
|
郭玉君 | 2009-08-14 |
2 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司鄂温克热力分公司
|
尹金力 | 2008-10-23 |
3 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔****电厂
|
李广和 | 2007-07-30 |
4 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂
|
李启国 | 2005-03-28 |
5 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂
|
尹金力 | 2002-04-03 |
6 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司灵泉电厂
|
田志军 | 2001-05-31 |
7 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河****电厂
|
刘建平 | 2001-05-25 |
8 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂
|
吴玉峰 | 2001-05-19 |
9 |
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂
|
田晓龙 | 2001-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦君(执行董事兼总经理),沈敬军(监事)
|
王彦君(执行董事兼总经理),沈敬军(监事)
|
2 | 2020-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王彦君
|
王彦君
|
3 | 2020-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能呼伦贝尔能源开****有限公司 [退出]
|
华能内蒙古东部能源有限公司 [新增]
|
4 | 2020-10-29 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
5 | 2018-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
银龙
|
王彦君
|
6 | 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟全(副总经理), [退出]李东和(监事), [退出]王彦君(副总经理),银龙(执行董事,总经理) [退出]
|
王彦君(执行董事兼总经理),沈敬军(监事) [新增]
|
7 | 2018-02-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:****电,供热(限分支机构经营);供热管道租赁;房屋租赁;机械设备租赁;石膏、粉煤灰及灰渣销售;承揽其他电(热)力企业运行设备的操作及维护;输煤系统、脱硫等附属设备的运行及检修维护。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:****电,供热(限分支机构经营);供热管道租赁;房屋租赁;机械设备租赁;石膏、粉煤灰及灰渣销售;承揽其他电(热)力企业运行设备的操作及维护;输煤系统、脱硫等附属设备的运行及检修维护;蒸汽热水生产销售、热网改造及管道冲洗;热力设备检修、热网安装、热网维护;电力设备安装、施工、维修及生活饮用水销售。
|
8 | 2017-09-12 | 其他事项备案 |
2016-10-24
|
2017-09-12
|
9 | 2017-09-12 | 注册资本(金)变更 |
47726.15
|
86578( + 81.40579% )
|
10 | 2017-09-12 | 法人股东 |
华能呼伦贝尔能源开****有限公司
|
华能呼伦贝尔能源开****有限公司
|